Hanes ariannol GEORGE HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1143138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.82k | £638.14k | £822.05k | £807.44k | £834.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £635.73k | £684.20k | £659.60k | £836.81k | £942.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £312.03k | £355.95k | £385.24k | £383.05k | £507.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.17k | £40.40k | £53.10k | £90.48k | £65.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.68k | £40.36k | £186.56k | £80.25k | £68.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41.92k | £42.38k | £11.31k | £67.19k | £46.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £535.23k | £533.54k | £608.43k | £639.21k | £698.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.99k | £21.87k | £15.75k | £20.80k | £20.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £150.00k | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £600.23k | £638.82k | £651.54k | £786.73k | £884.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.50k | £45.38k | £8.06k | £50.08k | £58.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.54k | £12.29k | £17.53k | £26.00k | £19.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.