SELBOURNE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
.Meetings are held on Sundays and other days of the week which are open to the public.These meetings are for worship, bible teaching and preaching regularly. The building is registered for weddings (with Authorised Persons) and funeral services are held for members and others occasionally. We have special meetings to which invitations are widely distributed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Luton
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
- SELBOURNE GOSPEL HALL; (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN COLIN CHAMPION | Cadeirydd | 19 July 2011 |
|
|
||||
Ronald George Carter | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Andrew David Perkins | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Barry Peter White | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.09k | £6.76k | £18.00k | £19.02k | £17.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.42k | £7.49k | £16.70k | £25.16k | £11.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED AS AMENDED BY THE CHARITABLE TRUSTS (VALIDATION) ACT 1954 02/12/1937
Gwrthrychau elusennol
UPON TRUST TO MAINTAIN AND KEEP THE SAID HEREDITAMENTS IN SUITABLE AND PROPER REPAIR SO FAR AS THE PURPOSES OF THE TRUST DEMAND AND SO FAR AS FUNDS ARE AVAILABLE FOR SUCH REPAIRS AND ARE FROM TIME TO TIME RECEIVED BY THE TRUSTEES FOR SUCH PURPOSES AND TO PERMIT THE SAID LAND AND PREMISES AND ALL OR ANY BUILDING OR BUILDINGS WHICH ARE NOW OR MAY HERAFTER BE ERECTED UPON ANY OF THE SAID LAND OR ANY PART THEREOF BE USED FOR THE PURPOSES OF AN ASSEMBLY OF CHRISTIANS COMMONLY KNOWN AS OPEN BRETHREN WHO SHALL HOLD THE DOCTRINES AND SHALL BE ADDICTED TO THE PRACTICES SET FORTH IN THE SECOND AND THIRD SCHEDULES HERETO.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Selbourne Gospel Hall
144 Waller Avenue
LUTON
LU4 9RS
- Ffôn:
- 07766 678664
- E-bost:
- barry.white600@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window