LUVELY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LuvEly, a charity based at the Lighthouse Centre. Our doors are open for people of all backgrounds, no matter their personal beliefs or situation in life. We aim to bring together the community, offering practical help and tackling isolation. Through social clubs for the elderly, youth clubs. The community fridge (LuvEly Pantry) tackles food waste and helps those in need,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 13 Mai 2011: Cofrestrwyd
- GCT (Enw gwaith)
- GARAGE COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILES ANTONY CORNELL | Cadeirydd | 20 February 2013 |
|
|||||
Amina Oguguo | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Tom Cockerton | Ymddiriedolwr | 03 July 2016 |
|
|
||||
Joseph Okoye | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.74k | £16.22k | £16.14k | £27.05k | £36.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.14k | £11.69k | £18.62k | £24.50k | £34.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | £500 | £5.00k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13/07/2011 AS AMENDED ON 20/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTIVES: A. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH AREAS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT BY: THE ADVANCEMENT OF SOCIAL AND GENERAL, FORMAL AND INFORMAL EDUCATION AND PROVIDE FOR THE RECREATION OF CHILDREN UP TO 19 YEARS OF AGE AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS UP TO THE AGE OF 25 IN THE DISTRICT OF EAST CAMBS, BY MAKING FACILITIES AND SERVICES AVAILABLE TO THEM OUT OF SCHOOL HOURS AND DURING SCHOOL HOLIDAYS; TO DEVELOP THEIR MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL NEEDS; TO HELP THEM IN THEIR FULFILMENT AS MEMBERS OF SOCIETY AND AS INDIVIDUALS TO IMPROVE THEIR SOCIAL AWARENESS AND ENJOYMENT OF LIFE. B. TO PROVIDE FACILITIES AND SERVICES TO THE WIDER LOCAL COMMUNITY TO ADVANCE SOCIAL COHESION, WELFARE AND ENRICH LIFE PHYSICALLY, EMOTIONALLY AND SPIRITUALLY IN THE LOCALITY BY: (I) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; (II) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH; (III) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. C. ANY SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Lighthouse Church
13 Lynn Road
ELY
CB7 4EG
- Ffôn:
- 01353 662228
- E-bost:
- gilescornell@me.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window