Hanes ariannol AUTISM EARLY SUPPORT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1141868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £480.36k | £525.83k | £528.59k | £655.19k | £603.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.05k | £529.31k | £552.57k | £692.02k | £720.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £115.85k | N/A | £107.30k | £60.09k | £83.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £48.11k | £227 | £129.65k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £324.20k | £277.03k | £321.64k | £250.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £193.77k | £246.07k | £326.45k | £344.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £277.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.85k | £1.26k | £2.11k | £4.13k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £4.00k | £4.23k | £5.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £469.64k | £489.88k | £610.28k | £639.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £59.67k | £62.69k | £81.74k | £80.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £5.30k | £0 | £1.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.