Hanes ariannol THE MASTER AND FELLOWS OF DARWIN COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1141105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.45m | £6.62m | £7.16m | £8.09m | £8.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.65m | £5.70m | £5.81m | £6.61m | £7.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £81.25k | £114.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.13m | £2.01m | £1.71m | £750.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.43m | £4.59m | £4.44m | £5.63m | £6.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £145.00k | £226.00k | £182.00k | £0 | £184.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £927.02k | £1.04m | £777.71k | £754.74k | £902.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £81.25k | £114.99k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £539.55k | £406.81k | £1.39m | £1.28m | £3.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.31m | £5.31m | £5.50m | £6.28m | £7.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £339.81k | £389.38k | £306.57k | £335.17k | £344.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.34k | £40.27k | £84.25k | £46.23k | £46.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £200.23k | £239.38k | £152.87k | £173.98k | £163.45k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.