Ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION OF STUDENT MONEY ADVISERS
Rhif yr elusen: 1142415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellie McAlonan | Cadeirydd | 29 June 2020 |
|
|
||||
Simon Griffiths | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Shahida Ahmed | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Abigail Keay | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
LOUISE MILES | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Einir England | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Louise Reid | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Debbie Forsey | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Pamela Lockhart | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Emma-Jane Quirke | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.