Hanes ariannol ACCESS DORSET LTD
Rhif yr elusen: 1142171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.22k | £226.07k | £215.27k | £164.80k | £174.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.88k | £226.79k | £196.37k | £205.52k | £204.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.46k | £9.46k | £9.23k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.88k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.