ymddiriedolwyr ACCESS DORSET LTD
Rhif yr elusen: 1142171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE ELVA SIMPSON | Cadeirydd | 31 May 2011 |
|
|
||||
ANNE HARTLAND | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
PENELOPE HAMILTON | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Edward Down | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Stephen Bule | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
||||
CAROLINE KING | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
Lisa Marie Brooks | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.