Hanes ariannol BARBADOS OVERSEAS NURSES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1142895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.47k £1.84k £3.23k £9.23k £15.13k
Cyfanswm gwariant £15.23k £2.43k £6.11k £8.00k £14.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A