Hanes ariannol FAMILY GATEWAY
Rhif yr elusen: 1144453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £956.49k | £826.64k | £986.82k | £1.20m | £884.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £863.75k | £804.94k | £835.02k | £1.14m | £846.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £98.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.67k | £80.69k | £642.72k | £45.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £701.15k | £658.13k | £874.35k | £8.67k | £106.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.35k | £79.58k | £41.01k | £131.24k | £109.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £165.64k | £85.47k | £64.34k | £1.04m | £666.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £850 | £1.10k | £479 | £148 | £1.13k | |
|
Incwm - Arall | £500 | £2.37k | £6.65k | £14.57k | £1.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £846.32k | £785.48k | £823.05k | £966.58k | £808.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.75k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £17.44k | £19.46k | £11.97k | £178.34k | £37.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.