Hanes ariannol Prifysgol Wrecsam/Wrexham University
Rhif yr elusen: 1142048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.97m | £36.98m | £47.05m | £47.21m | £50.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.58m | £36.63m | £45.32m | £48.97m | £53.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.96m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.37m | £4.44m | £13.29m | £8.41m | £6.47m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £1.00k | £110.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.40m | £2.02m | £1.51m | £2.05m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £33.46m | £34.83m | £45.41m | £45.03m | £46.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111.00k | £131.00k | £130.00k | £126.00k | £382.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £47.08m | £4.24m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.58m | £36.63m | £45.32m | £48.97m | £52.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.00k | £78.00k | £66.00k | £115.69k | £340.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £918.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.