Prifysgol Wrecsam/Wrexham University

Rhif yr elusen: 1142048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the University are those set out in the Education Reform Act 1988 which state that "a higher education corporation shall have the power - (a) to provide higher education (b) to provide further education and (c) to carry out research and publish the results of research or any other material arising out of or connected with it in such a manner as the corporation thinks fit."

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwynedd
  • Sir Ddinbych
  • Sir Y Fflint
  • Wrecsam

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mai 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GLYNDWR UNIVERSITY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Leigh Griffin Cadeirydd 01 April 2022
Dim ar gofnod
William Naylor Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Sarah Dubberley Ymddiriedolwr 01 September 2023
NORTH WALES WOMEN'S CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Fabrizio Trifiro Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Karen Heald Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Liam Wynne Ymddiriedolwr 01 September 2022
NORTH WALES SCIENCE
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Campbell Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Professor Martin Chambers Ymddiriedolwr 27 September 2021
Dim ar gofnod
Amy Angelsea Ymddiriedolwr 14 September 2021
Dim ar gofnod
Sally Lambah Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Richard Thomas Ymddiriedolwr 01 July 2021
NATIONAL MUSEUM OF WALES
Derbyniwyd: Ar amser
Diane McCarthy Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
Maureen Wain Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
Claire Homard Ymddiriedolwr 01 February 2020
Dim ar gofnod
Paul Barlow Ymddiriedolwr 01 November 2016
Dim ar gofnod
David Subacchi Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Dr Sandra Jowett Ymddiriedolwr 01 May 2016
BUXTON FESTIVAL FRINGE
Derbyniwyd: Ar amser
BUXTON FESTIVAL FRINGE
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
Professor Maria Hinfelaar Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.98m £47.05m £47.21m £50.90m £62.41m
Cyfanswm gwariant £36.63m £45.32m £48.97m £53.12m £61.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.96m N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.44m £13.29m £8.41m £6.47m £7.11m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £5.00k £1.00k £110.00k £5.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.02m £1.51m £2.05m £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £34.83m £45.41m £45.03m £46.17m £57.97m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £131.00k £130.00k £126.00k £382.00k £1.50m
Incwm - Arall £0 £0 £47.08m £4.24m £2.93m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £36.63m £45.32m £48.97m £52.20m £60.62m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £78.00k £66.00k £115.69k £340.00k £466.91k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £918.00k £640.00k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £66.17m £67.45m £64.22m £65.39m £69.96m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £12.70m £24.62m £29.41m £35.87m £33.42m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£40.90m -£36.55m -£13.49m -£2.01m -£1.88m
Cyfanswm rhwymedigaethau £25.66m £35.18m £29.44m £38.65m £35.48m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 23 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 23 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 30 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 30 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 26 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 26 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 30 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 30 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Plas Coch
Mold Road
Wrexham
LL11 2AW
Ffôn:
01978290666