THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Representative Body's key objectives and activities are: 1. To manage its investments; 2. To manage the ecclesiastical and secular property vested in the Representative Body for the uses and purposes of the Church in Wales; 3. To oversee the work of St Michael's College; 4. To provide an efficient and professional administrative service across a wide range of administrative functions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£23,985,000
Roddion a chymynroddion | £326.00k | |
Weithgareddau elusennol | £834.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £22.56m | |
Arall | £263.00k |
Cyfanswm gwariant:
£29,065,000
Codi arian | £3.40m | |
Weithgareddau elusennol | £25.67m | |
Arall | £0 |
£47,321,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.40m | |
Gwariant elusennol | £25.67m |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.40m | |
Gwariant elusennol | £25.67m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £42.24m |
Pobl

108 Gweithwyr
24 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 4 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 30 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Medwin Hughes | Cadeirydd | 18 November 2021 |
|
|||||||
Ian Stuart Loynd | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||||
Richard Anning | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||
The Reverend Dr Adrian Morgan | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Nicola Caroline Gibbons | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Dr Hywel Parry-Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Paul Russell Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Dr Heather Payne | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
The Venerable Ian Kendall Rees | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||||
The Venerable Roderick Ernest Alexander Green | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||||
Jeffery Brown | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||||
Christopher Clarke | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||||
Timothy James Llewelyn | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||||
Hazel Evans | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|||||||
Sam Allin | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||||
The Most Reverend Andrew Thomas Griffith John | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||||
Rev Miriam Joanna Beecroft | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|||||||
Jane Heard | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Judith Hayward | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||||
Rev NIGEL WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|||||||
Venerable PAUL MACKNESS | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||
PETER DUNCAN KENNEDY | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|||||||
MICHAEL LAWLEY | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|||||||
THOMAS OWEN SAUNDERS LLOYD | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.13m | £18.86m | £20.26m | £22.03m | £23.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.01m | £29.15m | £30.87m | £27.74m | £29.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £34.00k | £120.00k | £523.00k | £19.00k | £326.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.64m | £728.00k | £339.00k | £796.00k | £834.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.21m | £17.72m | £19.15m | £20.96m | £22.56m | |
|
Incwm - Arall | £250.00k | £290.00k | £251.00k | £254.00k | £263.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £34.00k | £119.00k | £522.00k | £19.00k | £326.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.00m | £26.04m | £27.84m | £24.46m | £25.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.02m | £3.11m | £3.02m | £3.28m | £3.40m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £670.00k | £686.00k | £633.78k | £806.90k | £858.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.17m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.79m | £2.54m | £2.77m | £2.98m | £2.89m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £271.99m | £290.42m | £305.87m | £237.72m | £246.63m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £716.97m | £749.25m | £824.47m | £729.11m | £762.97m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.32m | £7.67m | £8.08m | £8.97m | £10.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£10.25m | -£15.61m | -£8.79m | -£127.00k | £1.03m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £202.17m | £227.94m | £222.50m | £145.37m | £152.61m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION OF THE CHURCH IN WALES;THE ROYAL CHARTER 1919;THE WELSH CHURCH ACT 1914;THE WELSH CHURCH (TEMPORALITIES) ACT 1919.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE MISSION AND MINISTRY OF THE CHURCH IN WALES MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN: THE CONSTITUTION OF THE CHURCH IN WALES. THE ROYAL CHARTER 1919. THE WELSH CHURCH ACT 1914. THE WELSH CHURCH (TEMPORALITIES) ACT 1919.
Elusennau cysylltiedig
- 30 Mai 2013 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE REPRESENTATIVE BODY OF THE
CHURCH IN WALES
4TH FLOOR 2 CALLAGHAN SQUARE
CARDIFF
CF10 5BT
- Ffôn:
- 02920348200
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window