Hanes ariannol THE RECTOR AND SCHOLARS OF EXETER COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1141333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.11m | £10.21m | £9.69m | £12.36m | £13.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.14m | £12.31m | £13.19m | £15.99m | £14.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £331.00k | £8.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.59m | £2.55m | £2.60m | £3.56m | £2.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £555.00k | £250.00k | £160.00k | £474.00k | £576.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.04m | £5.72m | £5.52m | £7.50m | £8.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £229.00k | £177.00k | £346.00k | £802.00k | £355.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16m | £1.63m | £1.42m | £1.63m | £1.80m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £240.00k | £331.00k | £8.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £158.49k | £400.00k | £156.30k | £192.00k | £82.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.82m | £10.87m | £11.39m | £14.24m | £12.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.33m | £1.44m | £1.80m | £1.75m | £1.58m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.00k | £64.00k | £71.00k | £20.00k | £39.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £875 | £1.48k | £1.71k | £1.43k | £1.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.20m | £660.00k | £1.00m | £708.00k | £485.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.