Hanes ariannol MASJID-E-OWAIS-E-QARNI

Rhif yr elusen: 1142310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £278.07k £172.32k £249.53k £433.22k £345.87k
Cyfanswm gwariant £63.37k £52.38k £146.55k £213.21k £179.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.83k N/A N/A N/A