ymddiriedolwyr MYTHOLMROYD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1143537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Slater | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Julie Dianne Clayton | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|
||||
ANDREW ROBERT HEPTONSTALL | Ymddiriedolwr | 07 August 2017 |
|
|
||||
ROGER HAYNES | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
MICHAEL NEWSOME | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.