Hanes ariannol BALLOON VENTURES FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1141552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £333.31k | £741.75k | £686.48k | £640.77k | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.57k | £308.55k | £542.13k | £526.70k | £706.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £160.78k | £98.37k | £32.36k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £741.75k | £205.20k | £184.03k | £862.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £481.17k | £456.72k | £572.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £105 | £14 | £30 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £10.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £2.15k | £341 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £308.55k | £213.71k | £246.12k | £185.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £328.42k | £280.58k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.00k | £16.95k | £19.60k | £21.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £23.14k | £32.83k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £520.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.