Ymddiriedolwyr HUTTON AND SHENFIELD UNION CHURCH

Rhif yr elusen: 1141799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alexander Newens Revd. Cadeirydd 01 July 2023
Dim ar gofnod
Hilary Sweeney Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Trevor Castle Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Cheryl Burns Mrs Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
lindsey Crutchett Mrs Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Paul Burns Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Church Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Jill Damen Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Selma Wakefield Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Kevin Dunn Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Lyn Corderoy Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Anna Gibson Ymddiriedolwr 26 February 2020
Dim ar gofnod
Gail Helen Johnson Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod