ymddiriedolwyr FOREST OF DEAN COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1147160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY CRACKNELL | Cadeirydd | 04 July 2011 |
|
|||||
Keith Johnson | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Robin Vale | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Alisa Swanson | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Aderyn Taylor-Roberts | Ymddiriedolwr | 28 June 2020 |
|
|
||||
Michelle Williams | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
||||
Jonathan Jones | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.