Hanes ariannol UNION OF KINGSTON STUDENTS
Rhif yr elusen: 1144763
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.67m | £1.71m | £1.56m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48m | £1.75m | £1.56m | £1.40m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £45.22k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £1.31m | £1.39m | £1.46m | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.83k | £49.88k | £0 | £4.92k | £20.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £274.24k | £302.52k | £318.24k | £94.67k | £271.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128 | £0 | £454 | £29 | £116 | |
|
Incwm - Arall | £9.39k | £900 | £3.36k | £529 | £18.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.58m | £1.52m | £1.37m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £119.26k | £168.48k | £42.68k | £33.62k | £26.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £12.15k | £20.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.