Hanes ariannol TEIGNBRIDGE COMMUNITY AND VOLUNTARY SERVICES

Rhif yr elusen: 1142744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.06m £1.01m £1.15m £987.11k £1.35m
Cyfanswm gwariant £842.93k £920.16k £932.61k £1.12m £1.21m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £336.57k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £244.51k £114.43k £940.95k £559.79k £445.50k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £903.47k £971.29k £910.45k £1.16m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £17.72k £109.26k £177.42k £72.75k £178.16k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £883 £485 £89 £3.91k £13.12k
Incwm - Arall £1.04m £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £842.93k £920.16k £932.61k £1.12m £1.21m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.83k £6.45k £5.68k £3.06k £7.61k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £44.04k £52.44k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0