ymddiriedolwyr GLUSBURN COMMUNITY & ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1143053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Hitchon | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
David Robert Openshaw | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Antony Brendan Silson | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Stephen John Daft | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Judith Ann Daft | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Mick Gott | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
Mr A R Attwood | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|
||||
MICK OUTHWAITE | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||
JASON SMITH | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||
SUE INGHAM | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|||||
MALCOLM JOHN GOTT | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||
BERNARD PEEL | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.