Hanes ariannol KENT PENTECOSTAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1143354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/08/2019 | 15/08/2020 | 15/08/2021 | 15/08/2022 | 15/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.18k | £55.18k | £33.24k | £51.75k | £111.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.37k | £44.37k | £22.68k | £33.24k | £50.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.