ymddiriedolwyr KENT PENTECOSTAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1143354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunny mathew | Cadeirydd | 01 January 2014 |
|
|
||||
Zacharia Palathinkal Louis | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Biju Abraham | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Dr Santhosh Alexander | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
abraham devassia | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
||||
VINOD PUTHENPURACKAL | Ymddiriedolwr | 15 August 2011 |
|
|
||||
kanakamma ponnappan | Ymddiriedolwr | 01 April 2007 |
|
|
||||
Rev ANAND PUTHENPURACKAL | Ymddiriedolwr | 06 November 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.