Hanes ariannol The Countryside Regeneration Trust
Rhif yr elusen: 1142122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £4.43m | £590.75k | £4.19m | £2.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £1.24m | £1.58m | £1.80m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £53.31k | £11.88k | £33.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.33m | £4.10m | £183.61k | £3.60m | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.41k | £31.21k | £30.29k | £35.86k | £33.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £102.40k | £144.24k | £155.60k | £208.88k | £280.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £137.09k | £151.98k | £197.86k | £336.42k | £174.49k | |
|
Incwm - Arall | £40 | £5.85k | £23.40k | £8.17k | £28.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £26.17k | £0 | £3.47m | £2.07m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £644.96k | £728.20k | £1.11m | £1.31m | £970.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £469.39k | £512.60k | £469.59k | £494.28k | £679.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.72k | £697.19k | £21.02k | £170.02k | £148.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.07k | £10.28k | £8.31k | £11.11k | £10.37k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.