The Countryside Regeneration Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Countryside Restoration Trust is the UK's leading charity promoting wildlife-friendly farming and campaigning for a living, working countryside. The Trust believes that wildlife is integral to good farming. That philosophy is put into practice on over 1500 acres of working farms, small holdings and woodland across the country.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,441,119
Roddion a chymynroddion | £807.88k | |
Weithgareddau elusennol | £335.15k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £770 | |
Buddsoddiadau | £226.21k | |
Arall | £71.11k |
Cyfanswm gwariant:
£1,625,929
Codi arian | £447.62k | |
Weithgareddau elusennol | £1.18m | |
Arall | £0 |
£158,347 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,417 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £447.62k | |
Gwariant elusennol | £1.18m |
Pobl

16 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Dwyrain Sussex
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Kirklees
- Norfolk
- Surrey
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Henffordd
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 28 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
- CRT (Enw gwaith)
- The Countryside Regeneration Trust (Enw gwaith)
- COUNTRYSIDE RESTORATION TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Watts | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|||||
David Mills | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
William Cross | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Teona Dorrien-Smith | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|||||
Rosalyn Mary Hicks | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Adam Christopher White | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Paul Richard Napper | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Paul Hermann | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Susan Lake | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
John Armstrong | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Timothy Scott | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.43m | £590.75k | £4.19m | £2.68m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.58m | £1.80m | £1.65m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.31k | £11.88k | £33.13k | £20.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.10m | £183.61k | £3.60m | £2.16m | £807.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.21k | £30.29k | £35.86k | £33.68k | £770 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £144.24k | £155.60k | £208.88k | £280.96k | £335.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £151.98k | £197.86k | £336.42k | £174.49k | £226.21k | |
|
Incwm - Arall | £5.85k | £23.40k | £8.17k | £28.78k | £71.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.17k | £0 | £3.47m | £2.07m | £712.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £728.20k | £1.11m | £1.31m | £970.87k | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £512.60k | £469.59k | £494.28k | £679.11k | £447.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £697.19k | £21.02k | £170.02k | £148.64k | £271.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.28k | £8.31k | £11.11k | £10.37k | £7.48k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.52m | £15.98m | £17.09m | £23.73m | £22.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.25m | £5.77m | £7.72m | £1.04m | £1.08m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.62m | £2.24m | £2.31m | £3.70m | £4.85m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £979.16k | £1.01m | £1.01m | £873.21k | £861.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Chwefror 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Chwefror 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/07/2010 as amended on 17 Mar 2022 as amended on 03 Jul 2024 as amended on 25 Feb 2009 as amended on 25 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AT LARGE IN THE CONDUCT OF FARMING AND FORESTRY OPERATIONS IN HARMONY WITH THE PRESERVATION CONSERVATION RESTORATION MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE AESTHETIC APPEARANCE OF THE RURAL LANDSCAPE AND IN PARTICULAR OF AGRICULTURAL LAND AND WOODLAND (B) TO PROVIDE AND FOSTER THE PROVISION BY OTHERS OF NATURAL COUNTRYSIDE HABITATS WITHIN WORKING FARMS AND COMMERCIAL WOODLAND IN WHICH THE WIDEST POSSIBLE VARIETY OF WILD ANIMAL BIRD AQUATIC AND PLANT LIFE MAY FLOURISH.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE, ESSEX, HEREFORDSHIRE, KENT, KIRKLEES, LINCOLNSHIRE, NORFOLK, READING
Elusennau cysylltiedig
- 28 Ionawr 1992 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Bennell Court
West Street
Comberton
Cambridge
CAMBRIDGESHIRE
CB23 7EN
- Ffôn:
- 01223 651215
- E-bost:
- info@thecrt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window