ymddiriedolwyr The Countryside Regeneration Trust
Rhif yr elusen: 1142122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hermann | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Susan Lake | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
John Armstrong | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Sue Everett | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Timothy Scott | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
David Francis Mills | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
William John Cross | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Graham Charles Girling | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Nicholas Watts | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.