ymddiriedolwyr ON YOUR BIKE (RECYCLE) LTD
Rhif yr elusen: 1143731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr R Habgood | Cadeirydd | 20 April 2015 |
|
|||||
Amanda Whitlock | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Michael Southway | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Oliver Moore | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Diogo Rodrigues | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Barry Nicholls | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Hugh Richard Henry Gregory | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Dr Mark Howell | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.