Hanes ariannol Springhead Community Centre CIO

Rhif yr elusen: 1143571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.74k £16.07k £39.00k £26.48k £23.36k
Cyfanswm gwariant £31.17k £13.22k £24.47k £27.87k £19.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.81k £20.87k N/A N/A