Hanes ariannol LIFEBOX FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1143018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £533.90k £918.91k £946.36k £1.19m £517.66k
Cyfanswm gwariant £560.82k £751.24k £786.31k £1.12m £785.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £412.37k £100.30k £595.51k £517.20k £456.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £121.54k £818.60k £350.85k £676.36k £61.66k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £509.98k £701.04k £729.12k £1.07m £785.16k
Gwariant - Ar godi arian £50.85k £50.20k £57.20k £41.80k £430
Gwariant - Llywodraethu £30.07k £25.80k £0 £37.13k £19.65k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0