CHESTER DIOCESAN GUILD OF CHURCH BELL RINGERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Training in the art of church bell ringing. Training in church bell maintenance. Arranging and running practice meetings for church bell ringers. Arranging and running church bell ringing competitions. Arranging church bell ringing for special events and commemorations. Providing grants towards the preservation, restoration, and augmentation of church bells and their fittings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Halton
- Stockport
- Swydd Derby
- Tameside
- Trafford
- Warrington
- Wirral
Llywodraethu
- 06 Awst 2012: Cofrestrwyd
- CHESTER DG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOCELYN ANNE SQUIRES | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|||||
PAMELA THOMSON | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||
Gillian Sandra Caulfield-Pleavin | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|||||
David Thomas Glynne Jones | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.31k | £7.18k | £8.91k | £11.35k | £16.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.20k | £2.79k | £8.11k | £2.46k | £17.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/09/2002 AS AMENDED ON 14/07/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION ,IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A) PROMOTING AND FOSTERING THE RINGING OF BELLS FOR CHRISTIAN PRAYER, WORSHIP AND CELEBRATION; B) PROMOTING AND FOSTERING THE RINGING OF BELLS ON OCCASIONS OF NATIONAL OR LOCAL COMMEMORATION, CELEBRATION OR MOURNING; AND C) THE PROVISION, PRESERVATION, RESTORATION AND AUGMENTATION OF BELLS AND THEIR FITTINGS, INCLUDING ANY WHICH ARE REDUNDANT. 2. TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING IN ALL ASPECTS OF BELL RINGING AND MAINTENANCE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 BARLEY CASTLE CLOSE
APPLETON THORN
WARRINGTON
WA4 4SA
- Ffôn:
- 01625523962
- E-bost:
- bob-pollyk@tiscali.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window