Ymddiriedolwyr THE BLACK-E
Rhif yr elusen: 501859

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Doforo | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|||||
ANDREA VAZ | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
RAHMA KINGFISHER | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
JANINE ROSS | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
CRAIG ROGERS | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
PATRICK JENNINGS | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Jemima Khalli | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
JAN GREEN | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
Wendy Patricia Harpe | Ymddiriedolwr | 05 May 1968 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.