Hanes ariannol ST. GEORGE'S STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1143020
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £1.46m | £1.52m | £1.54m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.48m | £1.68m | £1.58m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £229.20k | £229.20k | £229.20k | £330.70k | £329.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.04m | £1.05m | £1.10m | £1.04m | £1.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £195.38k | £179.74k | £192.25k | £171.60k | £182.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £598 | £152 | £193 | £1.56k | |
|
Incwm - Arall | £632 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £229.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £578.75k | £836.43k | £1.01m | £956.13k | £954.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £644.96k | £677.75k | £622.23k | £612.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.21k | £9.67k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.