Hanes ariannol SAHAL COMMUNITY ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1144895
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.05k | £635 | £700 | £140 | £1.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £0 | £200 | £500 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.