Hanes ariannol BOURNES GREEN JUNIOR SCHOOL PRIVATE SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1143386
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1401 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £75.96k £82.50k £85.94k £45.53k £54.21k
Cyfanswm gwariant £55.64k £58.71k £67.15k £32.90k £44.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A