Hanes ariannol KEREN GEMILLAS CHESED FUND

Rhif yr elusen: 1143868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £111.54k £96.91k £111.56k £88.45k £77.49k
Cyfanswm gwariant £115.21k £84.01k £106.42k £105.01k £77.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A