CANTERBURY RUGBY CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Canterbury Rugby Charity promotes participation and interest in the sport of Rugby Football in and around the Canterbury area inorder to improve health, fitness, teamwork and leadership within the local population without descrimination. This is delivered through raising awareness and supporting those involved in making Rugby Football accessable to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giles David Hilton | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|||||
COLIN STEVEN SCURR | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
||||
Giles Hilton | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.11k | £36.59k | £47.94k | £21.05k | £16.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.10k | £28.23k | £44.01k | £24.60k | £25.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 09 Tachwedd 2023 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 05 Awst 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 05 Awst 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Hydref 2021 | 148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Hydref 2021 | 148 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 24 Medi 2020 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 24 Medi 2020 | 116 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/06/2011
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF RUGBY UNION FOOTBALL WITHIN THE AREA OF BENEFIT 4.2 OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY INCLUDING THOSE IN THE AREA OF BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Club House
Merton Lane North
Nackington Road
Canterbury
Kent
CT4 7BA
- Ffôn:
- 07831154865
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window