LOZELLS METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
undertake activities which are in keeping with us being a church in the community for the community. These include Christian worship and study, children's and youth activities, facilities of members of the community - internet access, soup kitchen, dance, adult classes, art project, Job Club, Benefits Advice, ESOL classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
- LMC (Enw gwaith)
- LMCC (Enw blaenorol)
- LOZELLS METHODIST COMMUNITY CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alison Richards | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Salome Noah | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|||||
CAROLINE NANATCHOUNGA | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
||||
RICHARD NOAH | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
||||
LYN BLAKE | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
||||
Eddy Aigbe | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|||||
EVAN ANDERSON JONES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
DANIEL DORSETT | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
ERNESTINA BROOKES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
JAMES BROOKES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
CAROLINE PARKES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
ELNORA BARZEY | Ymddiriedolwr | 16 February 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.49k | £110.58k | £99.17k | £132.96k | £100.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.61k | £115.78k | £87.45k | £115.75k | £122.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Hydref 2024 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Hydref 2024 | 123 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Awst 2020 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 21 Awst 2020 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 20/09/1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lozells Methodist Church
163 Gerrard Street
Lozells
Birmingham
B19 2AH
- Ffôn:
- 01215549360
- E-bost:
- info@lozellsmc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window