ymddiriedolwyr LOZELLS METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1145219
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alison Richards | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD NOAH | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
||||
LYN BLAKE | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
||||
Salome Noah | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|||||
CAROLINE NANATCHOUNGA | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
||||
Eddy Aigbe | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|||||
EVAN ANDERSON JONES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
DANIEL DORSETT | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
ERNESTINA BROOKES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
JAMES BROOKES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
CAROLINE PARKES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
ELNORA BARZEY | Ymddiriedolwr | 16 February 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.