Hanes ariannol SPORTING KHALSA COMMUNITY FACILITIES LIMITED

Rhif yr elusen: 1142196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £143.41k £91.46k £123.40k £79.97k £355.91k
Cyfanswm gwariant £107.37k £90.62k £93.35k £80.11k £119.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A