Hanes ariannol THORNHILL NURSERY LIMITED

Rhif yr elusen: 1141848
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £52.52k £31.27k £34.54k £42.67k £44.69k
Cyfanswm gwariant £34.27k £29.02k £30.31k £43.30k £55.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £44.55k