Hanes ariannol NEW LONDON EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1142105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (165 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.27m £2.54m £1.88m £2.11m £1.19m
Cyfanswm gwariant £2.35m £2.50m £2.16m £2.10m £1.18m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.15m £2.37m £1.37m £1.31m £902.04k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £17.36k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.15m £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £2.37m £1.82m £2.09m £1.17m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £124.14k £170.01k £56.45k £23.88k £15.71k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.29m £1.38m £2.16m £2.10m £1.18m
Gwariant - Ar godi arian £1.06m £1.12m £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £13.02k £0 £0 £10.54k £10.43k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £821 £0 £0