ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1142619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niamh Catherine Downing | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Molly Emma Davies | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Sadia Haleema | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Ali Raza Ghega | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Thomas Luke Wren-Lowry | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Hannah May Louise Sketchley | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Simran Thapa | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Oliver Hubbard | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Samantha Jane Block | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Graham Owen Briscoe | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|||||
Michael Wigg | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
Joseph Cooper | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.