MALDON AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer free, independent, confidential and impartial advice to everyone in our catchment area on their rights and responsibilities. We aim to provide the advice people need for the problems they face and improve the policies and practices that affect their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £79,500 o 1 gontract(au) llywodraeth a £27,325 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
41 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 293372 MALDON AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
- 12 Mai 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Morin | Cadeirydd | 23 February 2023 |
|
|
||||
Joanna Weaver | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Gerald Townshend | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|||||
Melanie Halls | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Dale Cox | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Laura Brown | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
Philip James Wakeling | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Peter Dollery | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.89k | £260.87k | £267.50k | £267.50k | £268.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.04k | £229.41k | £270.64k | £270.64k | £273.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £70.27k | £83.10k | £70.74k | £0 | £79.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £89.21k | £78.93k | £116.93k | £108.42k | £27.33k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/09/2012 AS AMENDED ON 27 SEP 2021 AS AMENDED ON 27 SEP 2021 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 SEP 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN MALDON AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MALDON CITIZENS ADVICE BUREAU
COUNCIL OFFICES
PRINCES ROAD
MALDON
ESSEX
CM9 5DL
- Ffôn:
- 01621857774
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window