Hanes ariannol GLORIOUS MINISTRIES FOR ALL NATIONS

Rhif yr elusen: 1143477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.58k £40.52k £19.00k £33.39k £28.67k
Cyfanswm gwariant £57.42k £56.75k £20.50k £26.95k £23.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A