Dogfen lywodraethu IRELAND COLLIERY CHESTERFIELD BAND
Rhif yr elusen: 501879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (177 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 FEBRUARY 1973 AS AMENDED 14 MAY 1985, 6 JUNE 1991, 29 JUNE 2004 AND 18 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
A) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES OF MUSIC WITH PARTICULAR REFERENCE TO MUSIC PRESENTED BY BRASS BANDS BY MEANS OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES TO WHICH MEMBERS OF THE PUBLIC SHALL HAVE ACCESS. B) TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR THOSE PERSONS WISHING TO LEARN TO PLAY A BRASS BAND INSTRUMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CHESTERFIELD AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.