Hanes ariannol CATHOLIC VOCATIONS PROJECT

Rhif yr elusen: 1142601
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £30.41k £1.42k £685 £60.00k £0
Cyfanswm gwariant £21.16k £5.41k £18.70k £19.00k £4.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A