Hanes ariannol AGE UK DORCHESTER LTD
Rhif yr elusen: 1142519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £508.66k | £658.56k | £879.23k | £772.37k | £672.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £759.56k | £818.35k | £956.24k | £1.16m | £883.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £102.15k | £68.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.14k | £36.70k | £113.50k | £16.77k | £17.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £220.72k | £212.64k | £65.53k | £157.49k | £31.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £269.22k | £406.44k | £699.47k | £580.95k | £623.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.58k | £2.77k | £735 | £86 | £233 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £17.07k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £36.70k | £0 | £615 | £12.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £565.90k | £611.58k | £703.16k | £862.33k | £845.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £193.65k | £206.77k | £253.08k | £296.85k | £38.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | £0 | £0 | £1.50k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.