Hanes ariannol WELDABILITY SIF FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1142419
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £180.60k £6.18k £83.02k £14.40k £243.97k
Cyfanswm gwariant £231.59k £113.61k £131.09k £28.61k £248.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A