EVERYONE MATTERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Everyone Matters delivers high quality professional music-making: workshops for children and young people, particularly those with special needs; interactive concerts for older people in care settings, and a special scheme for those with dementia; mentoring young, and adult amateur, musicians to perform alongside professionals for older people in care settings; lecture-recitals for music lovers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Awst 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Morisy | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
David Lawrence Bullen | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|||||
PATRICIA MARY OPENSHAW | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Janice Ann Gillard | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Clare Margaret Britton | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
JANET EGGLEDEN LRAM ARAM | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.62k | £18.22k | £21.24k | £17.55k | £13.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.29k | £19.52k | £15.30k | £27.31k | £17.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.26k | £5.27k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/08/2011
Gwrthrychau elusennol
1.TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED OR INFIRM THROUGH THE USE OF PERFORMING ARTS (IN PARTICULAR MUSIC) AND RELATED THERAPEUTIC ACTIVITY 2.THE PROMOTION OF PERFORMING ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PARTICIPATION IN ARTS FESTIVALS, COLLABORATION WITH LOCAL SOCIETIES AND THROUGH WORK WITHIN SCHOOLS AND COMMUNITY GROUPS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Stone Road
BROMLEY
BR2 9AX
- Ffôn:
- 02084641645
- E-bost:
- margaret@everyone-matters.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window